Metryka strony i historia zmian
Cholerzyńska Ewa (ur. 26.07.1959)
Rok złożenia | Data dokumentu | Stanowisko | Załącznik | Informacje |
---|---|---|---|---|
2024 | 23.04.2024 | Dyrektor Przedszkola Miejskiego | cholerzynska_ewa_240423.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (21.05.2024 13:16)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (21.05.2024 13:16) |
2023 | 27.04.2023 | Dyrektor Przedszkola Miejskiego | cholerzynska_ewa_230427.pdf |
Wprowadził: Małgorzata Wójcik / BBI (18.05.2023 12:24)
Zmodyfikował: Małgorzata Wójcik / BBI (18.05.2023 12:24) |
2022 | 19.12.2022 | Dyrektor Przedszkola Miejskiego | Korekta_ośw.25.04.2022 |
Wprowadził: Małgorzata Wójcik / BBI (20.12.2022 09:54)
Zmodyfikował: Małgorzata Wójcik / BBI (20.12.2022 09:54) |
2022 | 25.04.2022 | Dyrektor Przedszkola Miejskiego | cholerzynska_ewa_220425.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (11.05.2022 13:42)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (11.05.2022 13:42) |
2021 | 26.11.2021 | Dyrektor Przedszkola Miejskiego | Korekta ośw. 29.04.2021 |
Wprowadził: Martyna Hanuszkiewicz / BBI (02.12.2021 12:17)
Zmodyfikował: Martyna Hanuszkiewicz / BBI (02.12.2021 12:17) |
2021 | 29.04.2021 | Dyrektor Przedszkola Miejskiego | cholerzynska_ewa_210429.pdf |
Wprowadził: Izabela Łopusiewicz / BBI (17.06.2021 12:20)
Zmodyfikował: Izabela Łopusiewicz / BBI (17.06.2021 12:20) |
2020 | 21.04.2020 | Dyrektor Przedszkola Miejskiego | cholerzynska_ewa_200421.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (05.05.2020 09:10)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (05.05.2020 09:10) |
2019 | 16.04.2019 | Dyrektor Przedszkola Miejskiego | cholerzynska_ewa_190416.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (18.04.2019 09:15)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (18.04.2019 09:15) |
2018 | 25.04.2018 | Dyrektor Przedszkola Miejskiego | cholerzynska_ewa_180425.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (17.05.2018 12:12)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (17.05.2018 12:12) |