Metryka strony i historia zmian
Bulak Sebastian (ur. 05.02.1984)
Rok złożenia | Data dokumentu | Stanowisko | Załącznik | Informacje |
---|---|---|---|---|
2024 | 05.06.2024 | Radny(a) | bulak_sebastian_240605.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (01.07.2024 09:33)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (01.07.2024 09:33) |
2024 | 26.04.2024 | Radny(a) | bulak_sebastian_20240426.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (16.05.2024 09:46)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (16.05.2024 09:46) |
2024 | 29.02.2024 | Radny(a) | bulak_sebastian_2024.pdf |
Wprowadził: Violetta Gandziarska / BBI (19.03.2024 10:38)
Zmodyfikował: Violetta Gandziarska / BBI (19.03.2024 10:38) |
2023 | 28.04.2023 | Radny(a) | Bulak_Sebastian_2023.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (23.05.2023 13:57)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (23.05.2023 13:57) |
2022 | 19.10.2022 | Radny(a) | Korekta ośw. 26.04.2022 |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (31.10.2022 11:38)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (31.10.2022 11:38) |
2022 | 26.04.2022 | Radny(a) | bulak_sebastian_2022.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (25.05.2022 10:55)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (25.05.2022 10:55) |
2021 | 04.11.2021 | Radny(a) | Korekta ośw. 26.04.2021 |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (08.11.2021 10:16)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (08.11.2021 10:16) |
2021 | 26.04.2021 | Radny(a) | bulak_sebastian_2021.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (07.06.2021 11:26)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (07.06.2021 11:26) |
2021 | 12.02.2021 | Radny(a) | Korekta ośw. 05.05.2020 |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (01.03.2021 10:22)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (01.03.2021 10:22) |
2020 | 05.05.2020 | Radny(a) | bulak_sebastian_2020.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (30.06.2020 11:51)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (30.06.2020 11:51) |
2019 | 30.04.2019 | Radny(a) | bulak_sebastian_2019.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (21.05.2019 11:19)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (21.05.2019 11:19) |
2018 | 21.11.2018 | Radny(a) | bulak_sebastian_181121.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (16.01.2019 13:48)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (16.01.2019 13:48) |
2018 | 16.09.2018 | Radny(a) | Sebastian_Dominik_Bulak_180916.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (15.10.2018 12:10)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (15.10.2018 12:10) |
2018 | 30.04.2018 | Radny(a) | S_Bulak_2018.pdf |
Wprowadził: Sylwia Stańczyk / BBI (08.06.2018 13:34)
Zmodyfikował: Sylwia Stańczyk / BBI (08.06.2018 13:34) |